ymddiriedolwyr LOWESTOFT MUSEUM
Rhif yr elusen: 268011
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodney Duerden | Cadeirydd | 01 September 2016 |
|
|
||||
Julie Elizabeth Walker | Ymddiriedolwr | 11 July 2023 |
|
|
||||
Richard Mark Mundy | Ymddiriedolwr | 06 February 2021 |
|
|
||||
Edward Diestelkamp | Ymddiriedolwr | 07 September 2019 |
|
|
||||
Tony Howe | Ymddiriedolwr | 05 May 2018 |
|
|
||||
Andree Gee | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
JOHN ROBERT STANNARD | Ymddiriedolwr | 16 July 2015 |
|
|||||
IRENE ALMA O'TOOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PAUL MACDONALD DURBIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.