SWINDON WOMEN'S AID
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity manages a refuge, comprising 22 self contained flats. It also operates a helpline and manages an Outreach support service and IDVA service for victims of domestic abuse within the Swindon area. Helpline and Refuge services are accessible 24 hours a day, 365 days a year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2017
Cyfanswm incwm:
£503,639
Roddion a chymynroddion | £13.91k | |
Weithgareddau elusennol | £486.46k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £2.79k | |
Buddsoddiadau | £485 | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£481,073
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £480.02k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £182,586 o grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.06k | |
Gwariant elusennol | £480.02k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £22.57k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swindon
- Wiltshire
Llywodraethu
- 26 Hydref 2018: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1175148 Society Without Abuse
- 27 Tachwedd 1974: Cofrestrwyd
- 26 Hydref 2018: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- SWINDON WOMENS REFUGE (Enw gwaith)
- SWINDON WOMEN'S REFUGE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/11/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £619.26k | £633.68k | £794.23k | £717.53k | £503.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £639.22k | £693.06k | £679.61k | £784.21k | £481.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £307.00k | £307.00k | £200.00k | £182.59k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £47.70k | £24.06k | £50.36k | £17.04k | £13.91k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.49k | £5.62k | £6.88k | £2.28k | £2.79k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £735.65k | £697.32k | £486.46k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £141 | £1.33k | £1.34k | £888 | £485 | |
|
Incwm - Arall | £569.93k | £602.67k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £623.01k | £670.56k | £673.05k | £782.64k | £480.02k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £6.55k | £1.56k | £1.06k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.14k | £18.50k | £15.88k | £23.77k | £16.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 30/11/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £21.50k | £21.49k | £18.55k | £13.91k | £16.59k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £307.92k | £314.00k | £364.51k | £307.76k | £343.45k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £18.01k | £83.46k | £16.40k | £21.69k | £37.50k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2017 | 30 Medi 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2017 | 30 Medi 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 01 Medi 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 01 Medi 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 07 Gorffennaf 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | 07 Gorffennaf 2016 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 20 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 20 Ionawr 2016 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH NOVEMBER 1974 AS AMENDED 17TH JULY 1981
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE DISTRESS AND SUFFERING EXPERIENCED BY WOMEN WHO HAVE BEEN GRAVELY OR PERSISTENTLY MALTREATED BY THEIR HUSBANDS COHABITEES OR THE FATHERS OF THEIR CHILDREN AND ANY CHILDREN OF SUCH WOMEN.
Maes buddion
THAMESDOWN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window