ymddiriedolwyr ALDBOROUGH COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 268101
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karan Lynda Tipple | Ymddiriedolwr | 14 February 2023 |
|
|
||||
Simon Christopher Thorogood | Ymddiriedolwr | 10 February 2023 |
|
|
||||
Sarah Jane Geere | Ymddiriedolwr | 14 September 2021 |
|
|
||||
Dr Diana Jupp | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Clive Anthony Rounce | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|
||||
Julie Geere-Wright | Ymddiriedolwr | 27 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.