Dogfen lywodraethu HOSPITAL RADIO IPSWICH
Rhif yr elusen: 268114
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5TH MAY 1974 AND AMENDED 20TH OCTOBER 1974, 19TH OCTOBER 1975, 7TH OCTOBER 1979, 10TH OCTOBER 1982 AND 9TH OCTOBER 1994 as amended on 11 Oct 2020
Gwrthrychau elusennol
TO HELP RELIEVE SICKNESS DISABILITY AND INFIRMITY AMONG PERSONS LIVING IN IPSWICH AND THE NEIGHBOURHOOD BY PROVIDING A BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS IN CO-OPERATION AND LIAISON WITH THE RELEVANT HEALTH INSTITUTIONS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IPSWICH AND THE NEIGHBOURHOOD
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.