THEBERTON AND EASTBRIDGE COMMUNITY COUNCIL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
meeting place for the community. own village hall used for social community activities covers all ages and religious beliefs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 15 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Suffolk
Llywodraethu
- 20 Medi 1974: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sally Ginger | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Shell Moulton | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Chris Whitewick | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
R M BROWN | Ymddiriedolwr | 03 April 2005 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM KEEBLE | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 15/04/2020 | 15/04/2021 | 15/04/2022 | 15/04/2023 | 15/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.34k | £15.25k | £19.69k | £3.14k | £2.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.02k | £14.81k | £3.36k | £7.15k | £4.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £18.71k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2024 | 13 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2023 | 11 Mawrth 2024 | 25 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2022 | 26 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2021 | 12 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 15 Ebrill 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 15 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 20TH JANUARY 1971
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE ADEQUATE RECREATIONAL FACILITIES PLAYING FIELDS, PLAYGROUNDS, COMMUNITY CENTRES AND OTHER AMENITIES OF A SIMILAR CHARACTER FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY RESIDING IN THEBERTON AND EASTBRIDGE AND THE NEIGHBOURHOOD IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF ADVANCING EDUCATION, FURTHERING HEALTH, RELIEVING POVERTY, DISTRESS OR SICKNESS OR IN PURSUING ANY OBJECTS WHICH NOW ARE OR HEREAFTER MAY BE DEEMED IN LAW TO BE CHARITABLE BY IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF THE PERSONS FOR WHOM THE FACILITIES ARE PRIMARILY INTENDED.
Maes buddion
PARISH OF THEBERTON AND EASTBRIDGE AND THE NEIGHBOURHOOD
Elusennau cysylltiedig
- 20 Medi 1974 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 CHURCH ROAD
THEBERTON
LEISTON
IP16 4SB
- Ffôn:
- 01728833559
- E-bost:
- Purplenan57@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window