ymddiriedolwyr SOUTH LONDON THEATRE CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 268210
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hywel Aled Roberts | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Eddie Martin Coleman | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Hannah Lorato Evans | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||
Lorna Marion Felix | Ymddiriedolwr | 06 June 2022 |
|
|
||||
Joanne Louise Boniface | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
Gareth Simon John Milton | Ymddiriedolwr | 18 August 2020 |
|
|
||||
Lisa Thomas | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Barry Heselden | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Simon Gleisner | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Guy David Jones | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MACDONALD STOOKE | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.