Hanes ariannol THE FEDERATION OF CHILDREN'S BOOK GROUPS

Rhif yr elusen: 268289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £31.57k £24.97k £33.57k £43.28k £49.77k
Cyfanswm gwariant £28.76k £4.51k £33.43k £43.57k £43.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A