THE MARGATE SILVER BAND TRADING AS CANTIUM BRASS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cantium Brass, formerly Margate Silver Band are based in Kent and boasts an enviable reputation for providing quality entertainment all over the Country and can often be heard performing on Bandstands in Kent. Our aim, is to consistently produce music at a very high standard which in turn reflects outstanding value for money to Concert Promoters.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Caint
Llywodraethu
- 29 Hydref 1974: Cofrestrwyd
- CANTIUM BRASS (Enw gwaith)
- THE MARGATE SILVER BAND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUSSELL MARK HALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
GEMMA PARSONS | Ymddiriedolwr | 26 April 2014 |
|
|
||||
DEIRDRE WARDLE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIDGETTE MARIE GOOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN LOUIS GOOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £700 | £0 | £0 | £0 | £700 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.82k | £1.75k | £16.09k | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 15 Chwefror 2024 | 107 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH SEPTEMBER 1974 AND AS AMENDED ON 11TH DECEMBER 1996 AND 12TH AUGUST 1998
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE ARTS AND SCIENCES AND IN PARTICULAR THE ART AND SCIENCE OF MUSIC BY THE PRESENTATION OF CONCERTS AND OTHER ACTIVITIES AND IN PARTICULAR 1. TO INSTRUCT CONDUCTORS AND MUSICIANS; 2. TO ESTABLISH AND SUPPORT OR AID IN THE ESTABLISHMENT OF ANY CHARITABLE ASSOCIATIONS OR INSTITUTIONS AND TO SUBSCRIBE MONEY FOR CHARITABLE PURPOSES; 3. TO DO ALL OTHER THINGS AS SHALL FURTHER THE SAID OBJECTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Betteshanger Sports and Social Club
The Sportsground, Cavell Square
Deal
Kent
CT14 9HN
- Ffôn:
- 01304380332
- E-bost:
- cantiumbrass@aol.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window