Hanes ariannol LEEDS CASTLE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 268354
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 29/03/2019 | 29/03/2020 | 29/03/2021 | 29/03/2022 | 29/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.38m | £11.56m | £3.77m | £9.61m | £10.92m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.58m | £11.65m | £6.88m | £10.02m | £10.76m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.24m | £202.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.00k | £11.00k | £6.00k | £655.00k | £20.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.46m | £5.36m | £1.21m | £4.60m | £5.83m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.77m | £6.05m | £2.46m | £4.25m | £4.97m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £133.00k | £134.00k | £92.00k | £111.00k | £100.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.66m | £6.48m | £4.87m | £5.69m | £5.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.92m | £5.17m | £2.01m | £4.33m | £5.20m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £34.00k | £38.00k | £44.00k | £43.00k | £39.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £80.00k | £77.00k | £76.00k | £51.00k | £54.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.