THE OXFORD DIOCESAN BELL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Using the income from investment to make grants towards the maintance of church bells within the Diocese of Oxford
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 21 Ionawr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 284053 OXFORD DIOCESAN GUILD OF CHURCH BELL RINGERS RESTO...
- 04 Tachwedd 1974: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN MARCHBANK | Cadeirydd | 11 May 2011 |
|
|
||||
JONATHAN DENNISS CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr | 11 March 2017 |
|
|
||||
STUART GIBSON | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
||||
CATHERINE LANE | Ymddiriedolwr | 14 October 2011 |
|
|
||||
KEN DAVENPORT | Ymddiriedolwr | 27 May 2011 |
|
|
||||
BRIAN JAMES GATWARD | Ymddiriedolwr | 11 May 2011 |
|
|
||||
GRAHAM CLIFTON | Ymddiriedolwr | 11 May 2011 |
|
|
||||
STUART FREDERICK GIBSON | Ymddiriedolwr | 13 March 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.01k | £11.69k | £31.53k | £39.99k | £44.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.64k | £18.23k | £43.93k | £1.74k | £12.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
13 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 06 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES DATED 21ST SEPTEMBER 1974
Gwrthrychau elusennol
TO COLLECT AND RAISE SUMS OF MONEY AND TO APPLY THE INCOME ARISING FROM THE INVESTMENT OF SUCH SUMS IN OR TOWARDS THE REPAIR, MAINTENANCE AND RENEWAL OF THE CHURCH BELLS IN THE DIOCESE OF OXFORD.
Maes buddion
DIOCESE OF OXFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Croft
Milton Hill
Steventon
Abingdon
OX13 6BD
- Ffôn:
- 07802261432
- E-bost:
- treasurer@odg.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window