Hanes ariannol ASSOCIATION FOR THE STUDY OF ANIMAL BEHAVIOUR LIMITED
Rhif yr elusen: 268494
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £626.50k | £659.21k | £708.79k | £632.32k | £657.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £565.83k | £667.49k | £562.48k | £599.36k | £594.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £42.87k | £0 | £59.61k | £39.28k | £65.98k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £560.43k | £587.11k | £615.91k | £568.19k | £550.18k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.20k | £31.17k | £28.27k | £24.86k | £41.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £40.93k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £5.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £502.64k | £425.98k | £508.03k | £549.61k | £519.81k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £63.20k | £64.39k | £54.45k | £49.75k | £74.30k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £72.15k | £55.28k | £49.53k | £78.93k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £177.12k | £88.22k | £151.75k | £119.18k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £20.39k | £54.45k | £20.15k | £17.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £177.12k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.