SEVENOAKS AND DISTRICT VOLUNTEER BUREAU
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2004
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 25 Tachwedd 2005: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1102498 SEVENOAKS VOLUNTEER DEVELOPMENT AGENCY
- 13 Rhagfyr 1974: Cofrestrwyd
- 25 Tachwedd 2005: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- SEVENOAKS VOLUNTEERS (Enw gwaith)
- SEVENOAKS DISTRICT VOLUNTEER BUREAU (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £58.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2005 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2004 | 28 Ionawr 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2004 | 28 Ionawr 2005 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12TH SEPTEMBER 1974 AS AMENDED 7TH DECEMBER 1987, 8TH MAY 1991 AND 9TH JULY 1998.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE FURTHERANCE OF HEALTH AND RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS IN THE COMMUNITY IN THE TOWN OF SEVENOAKS AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
DISTRICT OF SEVENOAKS
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window