JEANNE MARIE GUNN TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GIVING RELIEF TO THE NEEDY AND DESERVING POOR, ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST THOSE PROFESSING THE ROMAN CATHOLIC FAITH.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Essex
- Eritrea
- Yr Eidal
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 19 Chwefror 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERALD ARTHUR MILLER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sandra Spooner | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Christopher Johnson | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Fr Paul Fox | Ymddiriedolwr | 25 August 2017 |
|
|
||||
Philip Johnstone | Ymddiriedolwr | 30 June 2017 |
|
|
||||
ALAN COLEMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA CURNOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.83k | £35.92k | £1.80m | £45.94k | £49.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.68k | £30.51k | £1.79m | £39.89k | £46.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £4.87k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £42.64k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £1.75m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £1.79m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £2.29k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £3.11k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £1.78m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £2.29k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £576 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 02 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 18 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 29 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 23 Mawrth 2021 | 46 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 8TH FEBRUARY 1974 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 22 APR 2021
Gwrthrychau elusennol
RELIEF OF NEEDY AND DESERVING POOR, ESPECIALLY BUT NO EXCLUSIVLEY ROMAN CATHOLICS IN RAYLEIGH, ESSEX AND ELSEWHERE.
Maes buddion
ROMAN CATHOLIC PARISH OF RAYLEIGH AND ELSEWHERE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 THE WALK
HULLBRIDGE
HOCKLEY
SS5 6LW
- Ffôn:
- 01702231925
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window