COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY SOUTH WEST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In furtherance of its aims to encourage involvement in regional heritage and archaeology, CBA South West produces two newsletters/journals and holds two or three open meetings each year.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2022
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Caerfaddon A Gogledd Ddwyrain Gwlad Yr Haf
- Cernyw
- De Swydd Gaerloyw
- Dinas Bryste
- Dinas Plymouth
- Dyfnaint
- Gogledd Gwlad Yr Haf
- Gwlad Yr Haf
- Swydd Gaerloyw
- Torbay
Llywodraethu
- 05 Rhagfyr 1974: Cofrestrwyd
- C B A SOUTH WEST (Enw gwaith)
- COUNCIL FOR BRITISH ARCHAEOLOGY, GROUP 13 (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Caradoc Peters | Cadeirydd |
|
||||||
KATHERINE COLLINS | Ymddiriedolwr | 08 February 2013 |
|
|
||||
HENRY ROTHWELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £533 | £131 | £123 | £101 | £95 | |
|
Cyfanswm gwariant | £602 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 202 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 202 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Gorffennaf 2023 | 245 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Gorffennaf 2023 | 610 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 03 Gorffennaf 2023 | 975 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20TH OCTOBER 1973
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ENSURE THE SAFEGUARDING OF ALL KINDS OF ARCHAEOLOGICAL MATERIAL AND TO URGE THE STRENGHENING OF EXISTING MEASURES FOR THE CARE OF ANCIENT AND HISTORIC BUILDINGS, MONUMENTS AND ANTIQUITIES. (B) TO STIMULATE INFORMED INTEREST IN THE MONUMENTS AND RECORDS OF THE PAST. (C) TO FORWARD ARCHAEOLOGICAL RESEARCH AND ITS PUBLICATION. (D) TO PROMOTE THE INTERCHANGE OF IDEAS ON ALL ASPECTS OF ARCHAEOLOGY. (E) TO OBTAIN RECOGNITION OF ARCHAEOLOGY IN EDUCATION.
Maes buddion
CORNWALL, DEVON, SOMERSET, GLOUCESTERSHIRE AND THE FORMER COUNTY OF AVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
70 Brentford Avenue
PLYMOUTH
PL5 4HD
- Ffôn:
- 07495025794
- E-bost:
- cbasouthwest@archaeologyuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window