Dogfen lywodraethu FRIENDS OF GEORGE SPICER SCHOOL
Rhif yr elusen: 268601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25TH SEPTEMBER 1974 AS AMENDED ON 14 JUN 2017 as amended on 29 Apr 2020 as amended on 27 Apr 2021 as amended on 18 May 2022 as amended on 24 May 2023 as amended on 30 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION ARE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY).
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
CATCHMENT AREA OF GEORGE SPICER PRIMARY SCHOOL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.