Hanes ariannol ROSE MARY CRAWSHAY PRIZE FOR ENGLISH LITERATURE

Rhif yr elusen: 268686
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2004 31/03/2005 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008
Cyfanswm Incwm Gros £804 £780 £829 £878 £928
Cyfanswm gwariant £1.00k £1.00k £1.00k £0 £500
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A