Hanes ariannol Gravenhurst Village Hall
Rhif yr elusen: 268721
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.33k | £13.02k | £19.40k | £21.52k | £11.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.43k | £9.71k | £15.02k | £25.23k | £11.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £329 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £12.68k | £16.91k | £4.73k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.