THAMES VALLEY SPECIAL CONSTABULARY WELFARE FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROVIDE HELP IN TIMES OF NEED
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Bracknell Forest
- Gorllewin Berkshire
- Reading
- Slough
- Swydd Buckingham
- Swydd Rydychen
- Windsor And Maidenhead
- Wokingham
Llywodraethu
- 23 Ionawr 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kieren James Moore | Ymddiriedolwr | 10 July 2022 |
|
|
||||
Jason Keith Morley-Smith | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
Maria Hepworth | Ymddiriedolwr | 01 June 2019 |
|
|
||||
STEPHANIE ADAMS | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.20k | £243 | £9.91k | £1.75k | £1.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.64k | £2.63k | £96 | £1.71k | £1.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 12 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 1ST JANUARY 1974 AS AMENDED 24TH NOVEMBER 1974, 13TH JULY 1980 AND 23RD JUNE 1985, AMENDED 16 MARCH 2008
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY SERVING OR FORMER MEMBERS OF THE THAMES VALLEY SPECIAL CONSTABULARY OR THEIR DEPENDANTS AND RETIRED SPECIAL CONSTABLES OF THE FIVE CONSTITUENT FORCES OR THEIR DEPENDANTS WHO ARE IN CONDTIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS.
Maes buddion
THAMES VALLEY CONSTABULARY AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THAMES VALLEY POLICE
ACCOUNTS DEPARTMENT
PO BOX 238
KIDLINGTON
OX5 1XS
- Ffôn:
- 01865855461
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window