READING FOUNDATION FOR ART

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The purchase of works of art or other objects of archaeological historical or scientific interest for the benefit of the public in the permanent collection maintained by Reading Borough Council
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Reading
Llywodraethu
- 28 Ionawr 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILES MARK RUPERT BLAGDEN | Cadeirydd | 09 April 2013 |
|
|
||||
William Gornall-King | Ymddiriedolwr | 05 April 2022 |
|
|||||
Katie Newman | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Steve Woodford | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Susanne Clausen | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|||||
Johannes von Stumm | Ymddiriedolwr | 08 November 2017 |
|
|
||||
PAT JORDAN EVANS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JIM ATTEWELL - Vice Chairperson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID DALLAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.80k | £6.09k | £15.34k | £8.92k | £101.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.76k | £2.80k | £13.75k | £10.93k | £8.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED DATED 15TH NOVEMBER 1974
Gwrthrychau elusennol
THE PURCHASE OF WORKS OF ART OR OTHER OBJECTS OF ARCHEOLOGICAL HISTORICAL OR SCIENTIFIC INTEREST FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE PERMANENT COLLECTION MAINTAINED BY READING CORPORATION.
Maes buddion
READING
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
READING MUSEUM
THE TOWN HALL
BLAGRAVE STREET
READING
BERKS
RG1 1QH
- Ffôn:
- 01189373400
- E-bost:
- rffa@readingmuseum.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window