HISTON AND IMPINGTON BROOK PRIMARY SCHOOL PARENT-TEACHER-FRIENDS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To raise funds to provide additional goods and services for the pupils of the school
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 30 Ionawr 1975: Cofrestrwyd
- HISTON AND IMPINGTON BROOK PRIMARY SCHOOL PARENTS, TEACHERS AND FRIENDS ASSOCIATION (Enw gwaith)
- HISTON AND IMPINGTON JUNIOR SCHOOL PARENT-TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- HISTON JUNIOR SCHOOL PARENT-TEACHER ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemma Cooper | Cadeirydd | 16 October 2024 |
|
|
||||
Gurdeep Kaur Kalsi | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Katy Harbottle | Ymddiriedolwr | 16 October 2024 |
|
|
||||
Richard Thomas Bakker | Ymddiriedolwr | 11 October 2023 |
|
|
||||
Tamsin Rachel Barker | Ymddiriedolwr | 22 October 2022 |
|
|
||||
Priti Morzaria | Ymddiriedolwr | 20 October 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.70k | £5.36k | £5.78k | £10.15k | £16.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.49k | £4.50k | £9.13k | £5.69k | £13.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 05 Tachwedd 2024 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 17 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 04 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 02 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 NOV 1974 AS AMENDED ON 06 NOV 1980 AS AMENDED ON 11 NOV 1992 AS AMENDED ON 09 NOV 2000 AS AMENDED ON 17 MAR 2017 as amended on 20 Oct 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT THE HISTON JUNIOR SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY).
Maes buddion
HISTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HistonImpingtonBrookPrimarySchool
The Green
Histon
CAMBRIDGE
CB24 9JA
- Ffôn:
- 01223712192
- E-bost:
- office@brookprimary.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window