ymddiriedolwyr HORSHAM SOCIETY
Rhif yr elusen: 268949
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALCOLM WILLIS | Cadeirydd | 03 February 2016 |
|
|
||||
Janet Kathleen Irwin | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
Peter Kenneth Beckley | Ymddiriedolwr | 05 May 2021 |
|
|
||||
David Clark | Ymddiriedolwr | 08 April 2019 |
|
|
||||
Richard Pratt | Ymddiriedolwr | 03 January 2018 |
|
|
||||
RON BATES | Ymddiriedolwr | 03 February 2016 |
|
|
||||
CHRIS SPIERS | Ymddiriedolwr | 02 December 2015 |
|
|
||||
David Griffiths | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
OLIVER FARLEY | Ymddiriedolwr | 16 April 2015 |
|
|
||||
PAUL FLETCHER | Ymddiriedolwr | 18 January 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.