THE BIODYNAMIC AGRICULTURAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 269036
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

to develop, promote and disseminate knowledge of the Biodynamic methods inaugurated by Dr Rudolf Steiner for the betterment of farming, forestry and gardening.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015

Cyfanswm incwm: £358,229
Cyfanswm gwariant: £351,800

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu ragor o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau a/neu fuddion gan yr elusen am fod yn ymddiriedolwr

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Anifeiliaid
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 24 Mehefin 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1094580 THE BRITISH ASSOCIATION OF ANTHROPOSOPHIC PHARMACI...
  • 09 Chwefror 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1158301 BIODYNAMIC AGRICULTURAL ASSOCIATION
  • 17 Mawrth 1975: Cofrestrwyd
  • 09 Chwefror 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • B D A A (Enw gwaith)
  • BIODYNAMIC ASSOCIATION (Enw gwaith)
  • THE BIO-DYNAMIC AGRICULTURAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015
Cyfanswm Incwm Gros £265.34k £279.25k £316.76k £325.50k £358.23k
Cyfanswm gwariant £272.96k £301.69k £306.36k £329.09k £351.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £27.60k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2015 15 Hydref 2015 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2015 05 Hydref 2015 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 14 Tachwedd 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 14 Tachwedd 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 18 Rhagfyr 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 18 Rhagfyr 2013 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 21 Rhagfyr 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 21 Rhagfyr 2012 Ar amser