BRITTANIA HINDU (SHIVA) TEMPLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are 1. The establishment of a hindu (Shiva) temple or temples where the rituals are to be conducted with special emphasis on saivism according to the tradition in Tamil-nadu and Sri Lanka 2. The propagation of hindu religioon 3. other purposes conducive to the advance ment of Hindu religion in general
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
18 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Llundain Fwyaf
- Sri Lanka
Llywodraethu
- 07 Ebrill 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mailvaganam Perinpanathan | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|||||
PARAMANATHAN BARTHIPAN | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Selliah Sothilingam | Ymddiriedolwr | 18 September 2022 |
|
|
||||
Dr VASANAM PALLI NARAYANA RAO | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KATHIRAVELU NAGARAJAH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
APPATHURAI VAIRAVAMOORTHY | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £535.12k | £384.56k | £419.79k | £458.69k | £487.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £375.06k | £259.56k | £277.50k | £329.05k | £424.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £296.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £237.83k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.05k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £100.57k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £274.49k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Chwefror 2025 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Chwefror 2025 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Hydref 2024 | 272 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Hydref 2024 | 272 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ebrill 2023 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ebrill 2023 | 79 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 AUG 1974 AS AMENDED ON 04 OCT 1975 AS AMENDED ON 26 JUL 1976 AS AMENDED ON 18 AUG 1996 AS AMENDED ON 28 FEB 2016
Gwrthrychau elusennol
1. ESTABLISHED OF A HINDU (SAIVA) TEMPLE OR TEMPLES WHERE THE RITUALS ARE TO BE CONDUCTED WITH PARTICULAR EMPHASIS ON SAIVISM ACCORDING TO THE TRADITION IN TAMILNADU AND CEYLON. 2. PROPAGATION OF HINDU RELIGION. 3. THE ESTABLISHING AND RUNNING OF SCHOOLS, CONDUCTING RELIGIOUS CLASSES AND RELIGIOUS MUSIC. 4. OTHER PURPOSES CONDUCIVE TO THE ADVANCEMENT OF HINDU RELIGION IN GENERAL.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BRITTANIA HINDU (SHIVA) TEMPLE
200A ARCHWAY ROAD
LONDON
N6 5BA
- Ffôn:
- 02083489835
- E-bost:
- admin@highgatehillmurugan.org
- Gwefan:
-
highgatehillmurugan.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window