THE HENLEAZE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Henleaze Sociey is an amenity group looking for ways of improving the Henleaze area so that it is a good place to live in. The Society monitors planning applications, supports local activities, finds ways of improving parks and open spaces and the local shopping centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 26 Mawrth 1975: Cofrestrwyd
- HENLEAZE SOCIETY (Enw blaenorol)
- THE HENLEAZE NEIGHBOURHOOD SOCIETY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Mary Furber | Cadeirydd | 28 November 2013 |
|
|
||||
Michael Batten | Ymddiriedolwr | 09 June 2023 |
|
|
||||
Susan Holden | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Brian Snary | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||
Robert Skinner | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Anthony Edward Thomas | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|||||
MR TERRY MILLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHIRLEY PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.45k | £7.67k | £6.60k | £6.48k | £7.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.33k | £4.21k | £8.29k | £6.68k | £6.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 07 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 01 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 10 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AMENDED 9TH NOVEMBER 1974 AND NOVEMBER 26TH 1991, AND 30 OCTOBER 1997 as amended on 26 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND SUPPORT SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF HENLEAZE AND NEIGHBOURHOOD AND IN PARTICULAR TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE AND TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF THE FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE SAID NEIGHBOURHOOD; ALSO TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATIONS OF THE INHABITANTS OF HENLEAZE AND NEIGHBOURHOOD.
Maes buddion
HENLEAZE AND NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Carmarthen Road
BRISTOL
BS9 4DU
- Ffôn:
- 0117 9623383
- E-bost:
- ths.newsletter@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window