6TH STAINES (CHRIST CHURCH) SCOUT GROUP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Scouting related activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £9,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

16 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Surrey
Llywodraethu
- 07 Ebrill 1975: Cofrestrwyd
- 6TH STAINES (CHRISTCHURCH) SCOUT GROUP (Enw gwaith)
- 6TH STAINES CHRISTCHURCH SCOUT GROUP (Enw gwaith)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY STUART WATERS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sharon Holmes | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
SIOBHAN O'NEILL | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Marcus Burley | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Richard Batt | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
John Biggs | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Diana Brown | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Syreeta Tranfield | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Christine Pepall | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|
||||
Rebecca Emma Bashan | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
Brian Rosher | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
Carol Belshaw | Ymddiriedolwr | 01 April 2013 |
|
|
||||
BEVERLEY RIDLER | Ymddiriedolwr | 23 January 2012 |
|
|
||||
HARVEY HIEKE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID ANDREW BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STEWART JOHN HOLMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.69k | £38.59k | £24.04k | £21.60k | £38.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.05k | £20.92k | £22.49k | £33.16k | £27.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £17.34k | £12.76k | N/A | £9.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ebrill 2024 | 86 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 02 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
ROYAL CHARTER DATED 4TH JANUARY 1912
Gwrthrychau elusennol
THE INSTRUCTION OF BOYS OF ALL CLASSES IN THE PRINCIPLES OF DISCIPLINE, LOYALTY AND GOOD CITIZENSHIP.
Maes buddion
STAINES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60 Brightside Avenue
Staines-upon-Thames
TW18 1NQ
- Ffôn:
- 07763203775
- E-bost:
- treasurer6thstaines@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window