Hanes ariannol BROADWAY LODGE LIMITED

Rhif yr elusen: 269167
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.31m £1.58m £1.91m £2.43m £2.60m
Cyfanswm gwariant £1.88m £1.88m £2.07m £2.39m £2.46m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.22m £931.20k £1.51m £1.16m £1.42m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £62.00k £225.78k £216.63k £147.84k £269.33k
Incwm o roddion a chymynroddion £11.06k £4.15k £5.48k £10.37k £20.58k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.87m £1.35m £1.69m £2.27m £2.55m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £2.03k £0 £0 £0 £0
Incwm - Arall £369.05k £225.78k £0 £147.96k £35.80k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.87m £1.88m £2.07m £2.36m £2.42m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £645 £1.01k
Gwariant - Llywodraethu £0 £117.19k £128.77k £149.19k £195.98k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £3.97k £0 £6.41k £30.66k £38.77k