THE GUIDE ASSOCIATION OXFORDSHIRE COUNTY

Rhif yr elusen: 269199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

A huge number of varied activities are provided to all young members who follow the guiding programme at unit, district, division or county level. The emphasis is on teamwork, caring for the individual and decision making.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £40,859
Cyfanswm gwariant: £47,276

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Rydychen

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Ebrill 1975: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GIRLGUIDING OXFORDSHIRE (Enw gwaith)
  • GIRLGUIDING UK (Enw gwaith)
  • OXFORDSHIRE COUNTY OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Mrs S Cheetham Cadeirydd 03 September 2021
ANGLIA REGION OF THE GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Megan Emily Woodland Ymddiriedolwr 09 September 2024
Dim ar gofnod
Ruth Letourneur Ymddiriedolwr 18 July 2024
Dim ar gofnod
Patricia Ann Hudson Ymddiriedolwr 28 May 2024
Dim ar gofnod
Karen Ann Cruddis Ymddiriedolwr 12 June 2023
Dim ar gofnod
Carrie Francombe Ymddiriedolwr 13 April 2023
Dim ar gofnod
Lisa Cook Ymddiriedolwr 10 October 2022
Dim ar gofnod
Jane Digby Ymddiriedolwr 07 September 2022
LEAFIELD VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £79.26k £80.38k £68.81k £44.98k £40.86k
Cyfanswm gwariant £64.02k £51.42k £42.01k £39.48k £47.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £22.68k £16.57k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 04 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 29 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 02 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 02 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 08 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 08 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 19 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 19 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 11 Awst 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 11 Awst 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Jubilee House
Horton Road
Stanton St. John
OXFORD
OX33 1AG
Ffôn:
01865686151