ymddiriedolwyr THE GUIDE ASSOCIATION OXFORDSHIRE COUNTY
Rhif yr elusen: 269199
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs S Cheetham | Cadeirydd | 03 September 2021 |
|
|
||||
Ruth Letourneur | Ymddiriedolwr | 18 July 2024 |
|
|
||||
Patricia Ann Hudson | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Karen Ann Cruddis | Ymddiriedolwr | 12 June 2023 |
|
|
||||
Carrie Francombe | Ymddiriedolwr | 13 April 2023 |
|
|
||||
Lisa Cook | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Jane Digby | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.