Ymddiriedolwyr WINDLESHAM SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 269264

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Rowlands-Hempel | Cadeirydd | 17 June 2011 |
|
|
||||
Jessica Ridler-Baer | Ymddiriedolwr | 14 June 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Brown | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||
Kathryn Duckenfield | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Jack Cornish | Ymddiriedolwr | 03 December 2020 |
|
|
||||
Christine Mannion Watson | Ymddiriedolwr | 16 May 2014 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.