THE INSTITUTE OF MATERIALS, MINERALS & MINING

Rhif yr elusen: 269275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To promote the science, design, engineering and technology of materials, minerals and mining and their practical applications. To facilitate qualifications, professional recognition and development, and to deliver knowledge, information and networking services to a global membership and wider community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr hefyd yn gyfarwyddwyr yr is-gyrff.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Mae un neu fwy o ymddiriedolwyr yn derbyn taliadau neu fuddion gan yr elusen oherwydd eu bod yn darparu gwasanaethau i'r elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Gorffennaf 1995: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • IOM3 (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr Colleen Mann Ymddiriedolwr 08 January 2025
SHEFFIELD METALLURGICAL AND ENGINEERING ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
James Hannigan Ymddiriedolwr 25 November 2024
Dim ar gofnod
Dr Richard Michael Oblath Ymddiriedolwr 01 May 2024
Dim ar gofnod
Dr Alexander Norori-McCormac Ymddiriedolwr 01 February 2024
IOM3 EDUCATION AND OUTREACH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Ilija Rasovic Ymddiriedolwr 19 January 2024
BREAK OFF LABS
Derbyniwyd: Ar amser
Ian Richard Marchant Ymddiriedolwr 14 November 2023
THE NATIONAL EXAMINATION BOARD IN OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Derbyniwyd: Ar amser
Jason Matthew Webb Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Thomas Rowland Hill Ymddiriedolwr 02 May 2023
Dim ar gofnod
Dr Graham Alan Ormondroyd Ymddiriedolwr 14 December 2022
Dim ar gofnod
Dr David Andrew Stewart Ymddiriedolwr 27 September 2022
IOM3 EDUCATION AND OUTREACH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Judith Allan Ymddiriedolwr 01 April 2022
Dim ar gofnod
Martin Christian Cox Ymddiriedolwr 01 February 2022
Dim ar gofnod
Christine Anne Blackmore Ymddiriedolwr 01 November 2020
Dim ar gofnod
Martyn Anthony Jones Ymddiriedolwr 21 February 2020
Dim ar gofnod
Dr Kate Thornton Ymddiriedolwr 11 March 2015
Dim ar gofnod
Dr Michael Raymond Clinch Ymddiriedolwr 12 November 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £4.31m £3.46m £3.86m £4.00m £4.82m
Cyfanswm gwariant £4.90m £3.80m £3.92m £3.98m £7.99m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £44.99k £11.88k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £13.00k £90.00k £57.00k £42.00k £16.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £249.00k £276.00k £321.00k £286.00k £351.00k
Incwm - Weithgareddau elusennol £3.75m £2.83m £3.25m £3.32m £4.14m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £295.00k £259.00k £230.00k £270.00k £307.00k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £77.00k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £5.00k £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £4.65m £3.63m £3.72m £3.75m £7.67m
Gwariant - Ar godi arian £251.00k £172.00k £202.00k £236.00k £321.00k
Gwariant - Llywodraethu £163.00k £19.00k £21.00k £60.00k £70.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £36.25k £37.47k £31.54k £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd £3.68m £12.27m £12.14m £12.06m £8.50m
Buddsoddiadau tymor hir £9.17m £8.88m £9.64m £8.50m £7.82m
Cyfanswm asedau £764.00k £1.79m £1.64m £1.67m £1.59m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £4.17m -£4.63m -£3.21m -£2.99m -£2.80m
Cyfanswm rhwymedigaethau £1.46m £3.11m £2.93m £2.93m £2.29m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 25 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 06 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 06 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 29 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
TRUST DEED DATED 10TH JULY 1931 AND THE METALS SOCIETY ACT 1973
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF RESEARCH WORK IN THE SCIENCE OF METALLURGY OF IRON AND/OR STEEL AND/OR ALLIED SUBJECTS WITH A VIEW TO PROMOTING AND SECURING THE ADVANCE OF THE SCIENCE OF METALLURGY OR THE APPLICATION IF IRON AND/OR STEEL AND THE DIFFUSION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE RELATING THERETO. (SEE ALSO COPY OF TRUST DEED).
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 17 Gorffennaf 1995 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Institute of Materials Minerals & M
& MINING
297 Euston Road
LONDON
NW1 3AD
Ffôn:
02074517300