Hanes ariannol HALSE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 269301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.44k £20.27k £29.14k £7.73k £30.02k
Cyfanswm gwariant £7.88k £4.46k £33.60k £4.93k £19.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.67k £13.17k N/A N/A