Ymddiriedolwyr HALSE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 269301
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rebecca Emma von Bornsdorff Ymddiriedolwr 06 May 2025
Dim ar gofnod
Nichola Julia Ann Ellis Ymddiriedolwr 01 May 2023
Dim ar gofnod
Jill Payne Ymddiriedolwr 01 March 2022
Dim ar gofnod
Alison Jane Walker Ymddiriedolwr 11 May 2021
Dim ar gofnod
Carol Ann Windeatt Ymddiriedolwr 05 May 2021
Dim ar gofnod