Hanes ariannol THE CHURCHES' COMMUNITY DEVELOPMENT CONSULTANCY

Rhif yr elusen: 269319
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015
Cyfanswm Incwm Gros £7.10k £3 £2.12k £3.36k £1.82k
Cyfanswm gwariant £12.43k £2.59k £3.33k £3.39k £3.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A