Hanes ariannol NUCLEUS COMMUNITY ACTION LTD
Rhif yr elusen: 269325
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £697.40k | £739.19k | £997.23k | £936.97k | £711.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £619.96k | £673.45k | £900.71k | £980.08k | £873.30k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £724.65k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £219.00k | £222.94k | £352.23k | £212.32k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £220.71k | £13.04k | £0 | £212.32k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £466.61k | £724.71k | £961.64k | £724.65k | £704.67k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £367 | £1.44k | £1.04k | £5 | £6.78k | |
|
Incwm - Arall | £9.72k | £0 | £34.54k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £610.25k | £673.45k | £860.88k | £956.08k | £873.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £39.83k | £24.00k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.43k | £0 | £7.80k | £0 | £9.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £9.72k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.