ymddiriedolwyr HAVERING TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 269339
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gregory George Brome | Cadeirydd | 06 July 2020 |
|
|
||||
Dennis Andrew Lynch | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||
Marilyn Joan Paolino | Ymddiriedolwr | 28 November 2022 |
|
|
||||
John Henry Pugh | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Georgina Bastin | Ymddiriedolwr | 16 August 2021 |
|
|
||||
Glynda Jean Davison | Ymddiriedolwr | 02 September 2019 |
|
|
||||
Sandra Dorne Jane Steadman | Ymddiriedolwr | 03 June 2019 |
|
|
||||
Verity Jean Brome | Ymddiriedolwr | 03 March 2014 |
|
|
||||
ELIZABETH ANN SPINK | Ymddiriedolwr | 10 May 2013 |
|
|
||||
MAUREEN BRACE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE CAROL SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.