Ymddiriedolwyr CHILCOMPTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 269417

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER TATAR | Cadeirydd |
|
|
|||||
Martin Wilmot Stanford | Ymddiriedolwr | 17 July 2023 |
|
|
||||
Pauline Hayne | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Lesley Jill Newman | Ymddiriedolwr | 06 June 2021 |
|
|
||||
LYNN WULCKO | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
SARAH JOAN MCQUITTY | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
MARLENE PICKFORD | Ymddiriedolwr | 01 February 2013 |
|
|
||||
ROS BIDMEAD | Ymddiriedolwr | 01 March 2011 |
|
|
||||
CAROLE OGDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VYVYAN PUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIDGET BROOKBANK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.