ymddiriedolwyr MEMON ASSOCIATION UK
Rhif yr elusen: 269563
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (133 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR IQBAL SACRANIE | Cadeirydd | 23 March 2011 |
|
|||||||||||||||
Shamim Hanif Osman | Ymddiriedolwr | 14 July 2017 |
|
|
||||||||||||||
Waseem Yousuf Adil | Ymddiriedolwr | 09 July 2017 |
|
|||||||||||||||
Abdul Razak Osman | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
||||||||||||||
Yousuf Gadit | Ymddiriedolwr | 06 September 2013 |
|
|
||||||||||||||
DR ESMAIL HARUNANI | Ymddiriedolwr | 15 July 2012 |
|
|||||||||||||||
BASHIR SATTAR | Ymddiriedolwr | 27 June 2011 |
|
|||||||||||||||
ASIF RANGOONWALA | Ymddiriedolwr | 24 March 2011 |
|
|||||||||||||||
HAROON DAUD | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
|||||||||||||||
HANIF OSMAN DADA | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
|
||||||||||||||
HAROON DADA | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
|
||||||||||||||
MAHOMED ANIZ JUSSAB | Ymddiriedolwr | 23 March 2011 |
|
|
||||||||||||||
NOWSAD ABDUL GANI | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||
HAROON KARIM | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.