Hanes ariannol THE BRABOURNE CHARITY
Rhif yr elusen: 269592
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 03/07/2016 | 03/07/2017 | 03/07/2018 | 03/07/2019 | 03/07/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.87k | £1.51k | £1.77k | £1.82k | £1.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81k | £602 | £375 | £548 | £558 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.