Hanes ariannol WEYBOURNE COMMUNITY ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 269631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.90k £18.15k £14.66k £16.68k £17.93k
Cyfanswm gwariant £18.77k £5.97k £10.07k £14.96k £11.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £545
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.33k N/A N/A N/A