Dogfen lywodraethu WOODARD SCHOOLS (MIDLAND DIVISION) LIMITED
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME OF 29.8.1974 & MEMO & ARTS OF ASSOC INCORP 2.9.1974 AS AMENDED BY SPEC RES DATED 23.11.1979,18.6.1981, 30.5.1986 6.4.1990, 11.12.1990, 4.7.1991 & 30.3.1993,15.3.1994. SPEC RES DATED 18.2.97 & SPEC RESOLUTIONS DATED 3.3.1999.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE EDUCATION WITHIN THE DIOCESES OF LICHFIELD, HEREFORD, WORCESTER, ST. ASAPH, BANGOR, CHESTER, SOUTHWELL, BIRMINGHAM, COVENTRY, LEICESTER AND DERBY BY ESTABLISHING AND CARRYING ON SCHOOLS IN ACCORDANCE WITH THE PRINCIPLES WHICH GOVERN THE CHARITABLE FOUNDATION KNOWN AS THE WOODARD CORPORATION. IN ACCORDANCE WITH THE SCHEME MADE BY THE CHARITY COMMISSIONERS TO ACQUIRE AND TAKE OVER AS A GOING CONCERN THE BUSINESS AND FUNCTIONS OF THE MIDLAND DIVISION OF THE WOODARD CORPORATION.
Maes buddion
MIDLAND DIOCESE
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.