Ymddiriedolwyr NORTHAMPTONSHIRE COUNTY SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 269735

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna Marie Swann | Cadeirydd | 29 September 2018 |
|
|
||||
Steven Paul Rolt | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Alison Janette Andrews | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Lucy Olivia Jewell | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Samantha Jane Longhurst | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Glyn Timmins | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
Gillian Frances Dowling | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
Henny Cameron | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
Karen Winfred Tonks | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.