JEWISH MEDICAL ASSOCIATION (UK)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) promoting academic, clinical, professional and social links between Jewish doctors, dentists and associated health care professionals in the UK, and between the UK and Israel in the field of medicine and healthcare 2) awarding bursaries for UK medical students to spend an 'elective' period in Israel and providing scholarships to attend conferences of Jewish interest
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnet
- Camden
- Dinas Birmingham
- Dinas Leeds
- Dinas Manceinion
- Dinas Nottingham
- Dinas Westminster
- Awstralia
- Israel
Llywodraethu
- 30 Gorffennaf 1975: Cofrestrwyd
- JEWISH MEDICAL ASSOCIATION (UK) (Enw gwaith)
- ISRAEL MEDICAL ASSOCIATION BRITISH FELLOWSHIP (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof David R Katz | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Professor MERVYN JASWON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.08k | £21.71k | £16.84k | £26.53k | £8.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £45.72k | £20.78k | £16.23k | £17.62k | £19.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 01 Awst 2024 | 62 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 28 Chwefror 2024 | 273 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 28 Chwefror 2024 | 273 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 28 Mehefin 2023 | 393 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 02 Mawrth 2022 | 275 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 11 Hydref 2020 | 133 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 11 Hydref 2020 | 133 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND AIMS ADOPTED ON 23 JANUARY 1975 AS AMENDED ON 23 FEBRUARY 1976 AND 5 SEPTEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE THE FURTHERANCE OF EDUCATION AMONGST MEMBERS OF THE MEDICAL PROFESSION IN ISRAEL BY ARRANGING WITH SUCH PERSONS TO VISIT HOSPITALS, MEDICAL CENTRES, GENERAL PRACTITIONERS AND OTHER MEDICAL INSTITUTIONS IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
ISRAEL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
JEWISH MEDICAL ASSOCIATION
PO BOX 38278
LONDON
NW3 4YG
- Ffôn:
- 02077943888
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window