ymddiriedolwyr CHURCHILL AND LANGFORD MINIBUS SOCIETY
Rhif yr elusen: 269811
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Smallwood | Cadeirydd | 14 May 2019 |
|
|||||||
David Edward Johnson | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||||
ian mason | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||||
peter james green | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||||
Roger James Humm | Ymddiriedolwr | 21 September 2020 |
|
|
||||||
Mark Taylor | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
||||||
ANTHONY JOHN HUGHES BED DEHC | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.