ESSEX POLICE SUPPORT STAFF BENEVOLENT FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of support to members of police staff relating to welfare needs
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 14 Awst 1975: Cofrestrwyd
- ESSEX POLICE CIVILIAN STAFF BENEVOLENT FUND (Enw blaenorol)
- ESSEX POLICE CIVILIAN STAFF WELFARE FUND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BARRY FABER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.92k | £5.45k | £5.09k | £4.69k | £4.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.84k | £4.73k | £4.88k | £6.12k | £6.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 14 Mai 2024 | 104 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 16 JULY AS AMENDED 20 OCTOBER 1982 AND 18 FEBRUARY 1985 AND 15 NOVEMBER 1988 AND 8 DECEMBER 1993 AND 24 OCTOBER 1994
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF POVERTY SUFFERING AND DISTRESS AMONG PERSONS WHO WORK OR HAVE WORKED FULL TIME OR PART TIME FOR THE POLICE AUTHORITY, BY MEANS OF CASH GRANTS OR BY SUCH OTHER MEANS AS THE GENERAL COMMITTEE SHALL DETERMINE. (FOR DETAILS SEE RULE NO.3).
Maes buddion
NOT DEFINED - NORMALLY ESSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
POLICE HEADQUARTERS
PO BOX 2
CHELMSFORD
CM2 6DA
- Ffôn:
- 01245452597
- E-bost:
- jan.pyner@essex.pnn.police.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window