Hanes ariannol BUGBROOKE SPORTS AND COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 269897
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.11k £105.26k £52.35k £36.91k £44.28k
Cyfanswm gwariant £38.34k £30.29k £35.24k £34.05k £36.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £96.87k £21.76k N/A N/A