GEORGE BUTCHER MEMORIAL FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Charity are to assist in the advancement, education and training of students, apprentices, school leavers, univeristy graduates and other persons under the age of 30 years from the Town of Baldock and neighbouring villages. The Grants to be used towards the provisions of text books, fees for tuition and entrolment for educational courses, tools and implements of the trade.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 05 Medi 1975: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
michael Muir | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
Rev anthony Ronald ruffell | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||
MICHAEL JOSEPH WILLIAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
KEVIN SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GILLIAN MARGARET HOPKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £624 | £627 | £623 | £680 | £1.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £600 | £350 | £675 | £550 | £1.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 21 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 22 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 06 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 09 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14TH JULY 1975 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 31 DECEMBER 2009
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST IN THE ADVANCEMENT, EDUCATION AND TRAINING ("THE BENEFITS") OF STUDENTS, APPRENTICES, SCHOOL LEAVERS, UNIVERSITY GRADUATES AND OTHER PERSONS UNDER THE AGE OF 30 YEARS ("THE BENEFICIARIES") FROM THE TOWN OF BALDOCK AND NEIGHBOURING VILLAGES AND IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NOT OTHERWISE THE TRUSTEES, MAY AS AND WHEN THEY THINK FIT, OUT OF THE INCOME ARISING FROM THE CAPITAL FUND HEREINAFTER MENTIONED MAKE GIFTS OR LOANS IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS:- (I) TOWARDS THE PROVISIONS OF TEXT BOOKS, FEES FOR TUITION AND ENROLMENT FOR EDUCATIONAL COURSES, TOOLS AND IMPLEMENTS OF TRADE, THE PURCHASE OF ANY OTHER ARTICLES AND/OR THE PAYMENT OF ANY EXPENSES IN FURTHERANCE OF THE ABOVE OBJECTS IN RELATION TO AND FOR THE BENEFITS OF ONE OR MORE BENEFICIARIES FOR A PROFESSION, VOCATION, TRADE AND GENERAL FUTURE EMPLOYMENT (II) TOWARDS THE PROVISION TO BENEFICIARIES OF BURSARIES AND/OR SCHOLARSHIPS FOR FURTHER EDUCATION TO BE AWARDED IN ACCORDANCE WITH RULES TO BE ESTABLISHED BY THE TRUSTEES AND ON THE TERMS HEREINAFTER CONTAINED.
Maes buddion
TOWN OF BALDOCK AND NEIGHBOURING VILLAGES
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 KYRKEBY
LETCHWORTH GARDEN CITY
SG6 2PB
- Ffôn:
- 0146264650
- E-bost:
- ANNEMAL86@LIVE.CO.UK
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window