Hanes ariannol ASHDOWN HOUSE SCHOOL TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 269929
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2005 31/08/2006 31/08/2007 31/08/2008 31/08/2009
Cyfanswm Incwm Gros £2.96m £2.57m £2.72m £2.57m £2.74m
Cyfanswm gwariant £2.84m £2.73m £2.75m £2.64m £2.78m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £25.43k £7.41k £2.78k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £16.57k £26.58k £32.93k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £2.64m £2.52m £2.70m
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £32.09k £12.62k £4.69k
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £2.74m £2.62m £2.77m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £11.42k £14.75k £14.74k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 £0