Hanes ariannol PARK CHARITABLE TRUST FOR GIRLS LIMITED

Rhif yr elusen: 269936
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.58m £1.53m £1.49m £4.48m £82.11k
Cyfanswm gwariant £1.67m £1.70m £1.66m £2.56m £119.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £0 £0 £4.10k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £24.42k £0 £0 £21.05k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.53m £1.49m £1.43m £1.41m N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £632 £3 £12 £11 N/A
Incwm - Arall £31.36k £35.76k £65.98k £3.05m N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.26m £1.70m £1.66m £2.38m N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £43.46k £30.00k £30.00k £33.00k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £415.00k £0 £0 £177.02k N/A