CENTRAL COUNCIL OF CHURCH BELL RINGERS

Rhif yr elusen: 270036
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We bring ringers together, and represent them nationally and internationally, to promote public awareness of church bells and change ringing. We provide advice and assistance and information to church authorities and ringing societies. We assist in the provision, restoration and maintenance of church bells.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £43,968
Cyfanswm gwariant: £66,378

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Awstralia
  • Canada
  • Cenia
  • De Affrica
  • Ffrainc
  • Gogledd Iwerddon
  • Ireland
  • Seland Newydd
  • Unol Daleithiau
  • Yr Alban
  • Yr Eidal
  • Zimbabwe

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 28 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 278816 THE CENTRAL COUNCIL OF CHURCH BELL RINGERS RESCUE ...
  • 28 Chwefror 2017: y derbyniwyd cronfeydd gan 278816 THE CENTRAL COUNCIL OF CHURCH BELL RINGERS RESCUE ...
  • 19 Medi 1975: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • CCCBR (Enw gwaith)
  • THE CENTRAL COUNCIL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tina Rae Stoecklin Cadeirydd 02 September 2023
Dim ar gofnod
Peter Ian Harrison Ymddiriedolwr 07 September 2024
Dim ar gofnod
Victoria Louise Chapman Ymddiriedolwr 02 September 2023
THE ESSEX ASSOCIATION OF CHANGE RINGERS
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Ian Roulstone Ymddiriedolwr 02 September 2023
Dim ar gofnod
Beverly Faber Ymddiriedolwr 03 September 2022
Dim ar gofnod
Ernest William De Legh-Runciman Ymddiriedolwr 03 September 2022
Dim ar gofnod
Catherine Mary Amanda Lane Ymddiriedolwr 03 September 2022
Dim ar gofnod
Fergus McCallum Stuart Stracey Ymddiriedolwr 04 September 2021
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £61.27k £47.74k £32.81k £55.08k £43.97k
Cyfanswm gwariant £70.27k £25.38k £31.51k £70.56k £66.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 19 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 19 Hydref 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 14 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 14 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 20 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 20 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 21 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Hydref 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
136 Milehouse Road
PLYMOUTH
PL3 4DE
Ffôn:
07977061430