M B GRABOWSKI FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1) to advance the study of Polish affairs by British students by the provision of scholarships and exhibitions. 2) to spread knowledge of Poland, polish history and culture 3) promote research and publicise its results 4) promote and finance the mutual exchange of Christian students between Britian and Poland.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2007
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Gorffennaf 2009: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1119423 THE POLISH CATHOLIC MISSION
- 10 Hydref 1975: Cofrestrwyd
- 09 Gorffennaf 2009: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (GI))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2004 | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £100.13k | £105.70k | £70.16k | £73.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £83.72k | £85.26k | £102.24k | £85.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 28 Hydref 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 28 Hydref 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 30 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 31 Hydref 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 31 Hydref 2006 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2004 | 09 Tachwedd 2006 | 374 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2004 | 02 Rhagfyr 2005 | 32 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED 5TH AUGUST 1975
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE FIELD OF POLISH STUDIES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window